INICIATIVAS EMPRESARIALES CINCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva de Avda. de Madrid, 175
Código Postal 26140
Municipio Lardero
Provincia La Rioja
Razón Social INICIATIVAS EMPRESARIALES CINCO SL
CIF B26375782
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 18/11/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario JERBO INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE INICIATIVAS EMPRESARIALES CINCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INICIATIVAS EMPRESARIALES CINCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernedo Redondo Amadeo | Apoderado Solidario | 19/04/2011 | 28/06/2019 |
Cabezon Iturriaga Maria Del Mar | Administrador Solidario | 03/12/2018 | 28/06/2019 |
Ceniceros Velasco Blas Eduardo | Apoderado Solidario | 19/04/2011 | 28/06/2019 |
JERBO INVERSIONES SL | Socio Unico | 03/12/2018 | 28/06/2019 |
Montiel Gonzalo Ricardo | Administrador Solidario | 03/12/2018 | 28/06/2019 |
Andres Herce Eduardo Tomas | Administrador Solidario | 20/06/2009 | 03/12/2018 |
Fernandez Ruiz Ignacio | Administrador Solidario | 20/06/2009 | 03/12/2018 |
Andres Herce Eduardo Tomas | Consejero | 20/06/2009 | |
Bernedo Redondo Amadeo | Consejero | 20/06/2009 | |
Ceniceros Velasco Blas Eduardo | Presidente | 20/06/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INICIATIVAS EMPRESARIALES CINCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 168, S 8, H LO 9693, I/A 11 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 168, S 8, H LO 9693, I/A 11 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-26
- AVDA DE MADRID 175 L (LARDERO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 167, S 8, H LO 9693, I/A 10 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 167, S 8, H LO 9693, I/A 10 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 167, S 8, H LO 9693, I/A 10 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 167, S 8, H LO 9693, I/A 10 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-26
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-26
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 167, S 8, H LO 9693, I/A 9 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-26
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2011-11-26
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-12-26