INICIATIVAS DE PUBLICACIONES E IMPRESION SL - EXTINGUIDA
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social INICIATIVAS DE PUBLICACIONES E IMPRESION SL
CIF B14378376
Actividad Impresión de periódicos
Fecha de Constitución 15/02/1994
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO ZETA SA
Propietario GRUPO ZETA SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE INICIATIVAS DE PUBLICACIONES E IMPRESION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INICIATIVAS DE PUBLICACIONES E IMPRESION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casanovas Garcia Jordi | Apoderado Solidario | 12/06/2019 | 17/01/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 11/11/2009 | 17/01/2022 |
GRUPO ZETA SA | Administrador Unico | 21/02/2014 | 17/01/2022 |
GRUPO ZETA SA | Socio Unico | 15/07/2013 | 17/01/2022 |
Sanchez Serrano Andres Luis | Apoderado Solidario | 12/06/2019 | 17/01/2022 |
Simarro Sanchis Enrique | Apoderado Solidario | 12/06/2019 | 17/01/2022 |
Carnal Lopez Manzanara Conrado Antonio | Apoderado Solidario | 12/06/2019 | 14/01/2021 |
Sicart Sole Josep | Apoderado Solidario | 12/06/2019 | 14/01/2021 |
Carnal Lopez Manzanara Conrado Antonio | Apoderado | 12/06/2019 | |
Herrero Rigau Ignacio | Apoderado Solidario | 22/08/2012 | 12/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INICIATIVAS DE PUBLICACIONES E IMPRESION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 498, S 8, H CO 7424, I/A 59 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-14
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 48, S 8, H CO 7424, I/A 58 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 47, S 8, H CO 7424, I/A 57 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-14
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 47, S 8, H CO 7424, I/A 57 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-14
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 45, S 8, H CO 7424, I/A 55 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 44, S 8, H CO 7424, I/A 54 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 44, S 8, H CO 7424, I/A 53 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 43, S 8, H CO 7424, I/A 51 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 41, S 8, H CO 7424, I/A 50 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-14
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 41, S 8, H CO 7424, I/A 49 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-14