INGRIA EXPORT SL - EXTINGUIDA
Razón Social INGRIA EXPORT SL
CIF B86037215
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 22/09/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Palud Ruiz Fernando
VINCULACIONES DE INGRIA EXPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGRIA EXPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palud Ruiz Fernando | Socio Unico | 05/11/2012 | 23/12/2016 |
Palud Ruiz Fernando | Administrador Unico | 05/11/2012 | 23/12/2016 |
Palud Ruiz Fernando | Liquidador | 23/12/2016 | 23/12/2016 |
Soria De La Cuesta Dario | Socio Unico | 14/10/2010 | 05/11/2012 |
Soria Leganes Ruben | Administrador Unico | 14/10/2010 | 05/11/2012 |
ACTOS BORME DE INGRIA EXPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28157 , F 3, S 8, H M 507248, I/A 3 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28157 , F 3, S 8, H M 507248, I/A 3 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28157 , F 3, S 8, H M 507248, I/A 3 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28157 , F 3, S 8, H M 507248, I/A 3 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
- PLAZA VERIN, NUMERO 2 6º 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28157 , F 2, S 8, H M 507248, I/A 2 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28157 , F 2, S 8, H M 507248, I/A 2 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28157 , F 2, S 8, H M 507248, I/A 2 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28157 , F 2, S 8, H M 507248, I/A 2 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28157 , F 1, S 8, H M 507248, I/A 1 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28157 , F 1, S 8, H M 507248, I/A 1 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-28