INGRESS-HEALTH SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monte Cerrau, 28
Código Postal 33006
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social INGRESS-HEALTH SPAIN SL
CIF B74445503
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/06/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ingress Health Bv
VINCULACIONES DE INGRESS-HEALTH SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGRESS-HEALTH SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldao Mundani Juan Cruz | Liquidador | 02/07/2021 | 02/07/2021 |
Gipam Gmbh | Administrador Unico | 12/06/2018 | 02/07/2021 |
Ingress Health Bv | Socio Unico | 12/06/2018 | 02/07/2021 |
Rebollo Alvarez Pablo | Apoderado | 30/07/2018 | 19/03/2020 |
ACTOS BORME DE INGRESS-HEALTH SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 176, S 8, H AS 53205, I/A 4 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 176, S 8, H AS 53205, I/A 4 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 176, S 8, H AS 53205, I/A 4 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 176, S 8, H AS 53205, I/A 4 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 176, S 8, H AS 53205, I/A 3 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 176, S 8, H AS 53205, I/A 2 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 172, S 8, H AS 53205, I/A 1 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 172, S 8, H AS 53205, I/A 1 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-33
Dirección:C/ MONTE CERRAU 28 BAJO (OVIEDO)
Comienzo de operaciones:06/06/18
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:CNAE: 7490. En aquellas actividades que tuvieran carácter profesional la sociedad actuará como mediadora o intermediaria. Objeto: La explotación de un negocio de cualquier actividad relacionada con: Diseño, ejecución y vena de toda clase de proyectos, estudios, patentes e investigaciones en las área
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 172, S 8, H AS 53205, I/A 1 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-33