INGEVERT 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA 16 - PORTON 5, NAVE 132
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social INGEVERT 2000 SL
CIF B92768183
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 10/07/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INGEVERT 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGEVERT 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vertedor Gomez Patricia | Administrador Unico | 22/02/2018 | 29/12/2022 |
Vertedor Sanchez Francisco Antonio | Liquidador | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
Parra Hernandez Victoria | Administrador Unico | 09/05/2016 | 22/02/2018 |
Vertedor Sanchez Francisco Antonio | Administrador Unico | 09/05/2016 |
ACTOS BORME DE INGEVERT 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 184, S 8, H MA 86513, I/A 6 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-8-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 184, S 8, H MA 86513, I/A 6 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-8-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 184, S 8, H MA 86513, I/A 6 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-8-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 184, S 8, H MA 86513, I/A 6 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-8-29
- Fabricación, producción y montaje de prototipos y preseries de toda clase de productos eléctricos, electrónicos o de control. Prestación de servicios de asesoramiento y consultoría de calidad, pruebas de control y ensayo de calidad en productos, pudiendo poner a disposición de empresas, técnicos y e
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 184, S 8, H MA 86513, I/A 5 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 184, S 8, H MA 86513, I/A 4 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 184, S 8, H MA 86513, I/A 4 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 183, S 8, H MA 86513, I/A 3 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 183, S 8, H MA 86513, I/A 3 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-29
- C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA 16 - PORTON 5, NAVE 132 (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 183, S 8, H MA 86513, I/A 2 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-29