INGEVENTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villalar de los Comuneros, 2
Código Postal 28804
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INGEVENTA SL
CIF B86270311
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 28/07/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INGEVENTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGEVENTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Gonzalez Roberto | Liquidador | 30/05/2013 | 11/07/2013 |
Gamarra Cañamero German | Apoderado Solidario | 04/10/2012 | 30/05/2013 |
Gamarra Ferreras Elena | Administrador Unico | 01/08/2011 | 30/05/2013 |
Gonzalez Carrera Maria Teresa | Apoderado Solidario | 04/10/2012 | 30/05/2013 |
ACTOS BORME DE INGEVENTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29086 , F 3, S 8, H M 523664, I/A 5 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29086 , F 3, S 8, H M 523664, I/A 4 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29086 , F 3, S 8, H M 523664, I/A 4 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29086 , F 3, S 8, H M 523664, I/A 4 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29086 , F 3, S 8, H M 523664, I/A 4 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29086 , F 2, S 8, H M 523664, I/A 3 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28
Capital Anterior: | 12.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 48.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29086 , F 1, S 8, H M 523664, I/A 2 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29086 , F 1, S 8, H M 523664, I/A 1 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Dirección:C/ VILLALAR DE LOS COMUNEROS 2 - BAJO B (ALCALA DE HENARES)
Comienzo de operaciones:28/07/11
Capital:12.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. ACTIVIDADES PROFESIONALES. PRESTACION DE SRVICIOS. ACTIVIDADES DEGESTION Y ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29086 , F 1, S 8, H M 523664, I/A 1 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28