INGETEC MECANICA Y ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ISLAS PITIUSAS 2 Ptl.15 1º A
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INGETEC MECANICA Y ENERGIA SL
CIF B85661510
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 16/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INGETEC MECANICA Y ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGETEC MECANICA Y ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abel Gutierrez Jose Luis | Liquidador | 26/05/2011 | 26/05/2011 |
Abel Gutierrez Jose Luis | Administrador Unico | 14/04/2010 | 26/05/2011 |
Lopez Chapero Maria Inmaculada | Socio Unico | 30/03/2009 | 14/04/2010 |
Lopez Chapero Maria Inmaculada | Administrador Unico | 30/03/2009 | 14/04/2010 |
ACTOS BORME DE INGETEC MECANICA Y ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26431 , F 185, S 8, H M 476329, I/A 3 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26431 , F 185, S 8, H M 476329, I/A 3 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26431 , F 185, S 8, H M 476329, I/A 3 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26431 , F 185, S 8, H M 476329, I/A 3 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-91-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26431 , F 185, S 8, H M 476329, I/A 2 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26431 , F 185, S 8, H M 476329, I/A 2 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26431 , F 185, S 8, H M 476329, I/A 2 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26431 , F 182, S 8, H M 476329, I/A 1 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26431 , F 182, S 8, H M 476329, I/A 1 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-28