INGEOTEC LA BAHIA SLL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL PELAGATOS C/ RONDA DE PONIENTE NU
Municipio Chiclana de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social INGEOTEC LA BAHIA SLL
CIF B72131154
Capital Social 55000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 01/02/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INGEOTEC LA BAHIA SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGEOTEC LA BAHIA SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gomez Francisco | Administrador Solidario | 17/02/2009 | 15/11/2017 |
Garcia Gomez Francisco | Liquidador | 15/11/2017 | 15/11/2017 |
Garcia Saucedo Francisco | Administrador Solidario | 17/02/2009 | 15/11/2017 |
Garcia Saucedo Francisco | Liquidador | 15/11/2017 | 15/11/2017 |
Garcia Saucedo Juan Jose | Administrador Solidario | 17/02/2009 | 15/11/2017 |
Garcia Saucedo Juan Jose | Liquidador | 15/11/2017 | 15/11/2017 |
Martinez Hernandez Raul | Administrador Solidario | 17/02/2009 | 15/11/2017 |
Martinez Hernandez Raul | Liquidador | 15/11/2017 | 15/11/2017 |
ACTOS BORME DE INGEOTEC LA BAHIA SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 108, S 8, H CA 38630, I/A 2 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 108, S 8, H CA 38630, I/A 2 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 108, S 8, H CA 38630, I/A 2 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 108, S 8, H CA 38630, I/A 2 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 105, S 8, H CA 38630, I/A 1 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-11
Dirección:POLIG INDUSTRIAL PELAGATOS C/ RONDA DE PONIENTE NU (CHICLANA DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:01/02/09
Capital:55.000,00 Euros
Objeto social:Caracterización de la Litología y resistencia del subsuelo para la edificación según el cumplimiento del Documento Básico SE-C. El servicio que oferta esta empresa se centra en la elaboración de ensayos realizados sobre el suelo para poder obtener sus datos geotécnicos mediante el análisis de los ma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 105, S 8, H CA 38630, I/A 1 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-11