INGENIERIA Y REALIZACIONES ELECTRICAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Moya Blanco, 82
Código Postal 33394
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social INGENIERIA Y REALIZACIONES ELECTRICAS SA
CIF A33615584
Actividad Instalaciones eléctricas
Página Web www.grupotsk.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Perez Rodriguez Enrique
Propietario TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD SA
VINCULACIONES DE INGENIERIA Y REALIZACIONES ELECTRICAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGENIERIA Y REALIZACIONES ELECTRICAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez-ahuja Alonso Sara | Apoderado | 30/10/2009 | 28/10/2020 |
Garcia Garcia Francisco Javier | Secretario | 16/02/2012 | 28/10/2020 |
Garcia Garcia Francisco Javier | Consejero | 16/02/2012 | 28/10/2020 |
Garcia Garcia Javier | Apoderado | 01/02/2016 | 28/10/2020 |
Garcia Rico Beatriz | Apoderado | 24/03/2014 | 28/10/2020 |
Garcia Rico Joaquin | Consejero | 16/02/2012 | 28/10/2020 |
Perez Rodriguez Enrique | Presidente | 16/02/2012 | 28/10/2020 |
Perez Rodriguez Enrique | Consejero | 16/02/2012 | 28/10/2020 |
Ruiz Manso Carlos | Consejero Delegado | 20/02/2018 | 28/10/2020 |
Ruiz Manso Carlos | Consejero | 20/02/2018 | 28/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INGENIERIA Y REALIZACIONES ELECTRICAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 1, S 8, H AS 8236, I/A 28 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 1, S 8, H AS 8236, I/A 28 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 1, S 8, H AS 8236, I/A 27 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-33
- Refundición de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 150, S 8, H AS 8236, I/A 26 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-33
- Otras modificaciones estatutarias: 20. De la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 150, S 8, H AS 8236, I/A 26 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 150, S 8, H AS 8236, I/A 26 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-33
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 150, S 8, H AS 8236, I/A 26 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-33
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 150, S 8, H AS 8236, I/A 26 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 150, S 8, H AS 8236, I/A 24 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 148, S 8, H AS 8236, I/A 23 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-33