INGENIERIA Y OBRAS NICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Higuera de Arjona, S/N
Código Postal 23009
Municipio Jaén
Provincia Jaén
Razón Social INGENIERIA Y OBRAS NICAS SL
CIF B23651839
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 05/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Palomino Nicas Juan Carlos
VINCULACIONES DE INGENIERIA Y OBRAS NICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGENIERIA Y OBRAS NICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palomino Nicas Juan Carlos | Socio Unico | 23/12/2009 | 27/10/2023 |
Palomino Nicas Juan Carlos | Administrador Unico | 23/12/2009 | 27/10/2023 |
Palomino Nicas Juan Carlos | Liquidador | 27/10/2023 | 27/10/2023 |
ACTOS BORME DE INGENIERIA Y OBRAS NICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 201, S 8, H J 17709, I/A 2 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 201, S 8, H J 17709, I/A 2 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-23
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 201, S 8, H J 17709, I/A 2 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 201, S 8, H J 17709, I/A 2 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 200, S 8, H J 17709, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-23
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 200, S 8, H J 17709, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-23
Dirección:C/ HIGUERA DE ARJONA S/N - PARCELA 14 (JAEN)
Comienzo de operaciones:05/10/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La intermediación en proyectos de ingeniería. La ejecución, construcción ypromoción inmobiliaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 200, S 8, H J 17709, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-23