INGENIERIA Y DIRECCION DE MONTAJES Y PARADAS INDUSTRIALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Montejaque, 1
Código Postal 29689
Municipio Estepona
Provincia Málaga
Razón Social INGENIERIA Y DIRECCION DE MONTAJES Y PARADAS INDUSTRIALES SA
CIF A93177913
Capital Social 80000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 24/02/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ruiz Cuadrado Jesus Maria
VINCULACIONES DE INGENIERIA Y DIRECCION DE MONTAJES Y PARADAS INDUSTRIALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGENIERIA Y DIRECCION DE MONTAJES Y PARADAS INDUSTRIALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Cuadrado Jesus Maria | Socio Unico | 14/03/2012 | 22/11/2019 |
Ruiz Cuadrado Jesus Maria | Administrador Unico | 14/03/2012 | 22/11/2019 |
Ruiz Cuadrado Jesus Maria | Socio único | 22/11/2019 | |
Ruiz Cuadrado Jesus Maria | Liquidador | 22/11/2019 | 22/11/2019 |
ACTOS BORME DE INGENIERIA Y DIRECCION DE MONTAJES Y PARADAS INDUSTRIALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 71, S 8, H MA112754, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 71, S 8, H MA112754, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 71, S 8, H MA112754, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 71, S 8, H MA112754, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 70, S 8, H MA112754, I/A 2 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 69, S 8, H MA112754, I/A 1 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 69, S 8, H MA112754, I/A 1 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-29
Dirección:C/ MONTEJAQUE 1 Ptl.2 2 B - URBANIZACION LUNYMAR G (ESTEPONA)
Comienzo de operaciones:24/02/12
Objeto social:DIRECCION Y SUPERVISION DE OBRAS INDUSTRIALES. INTERMEDIACION EN SERVICIOSTECNICOS DE INGENIERIA.-
Capital Suscrito:80.000,00 Euros
Desembolsado:80.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 69, S 8, H MA112754, I/A 1 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-29