INGENIERIA Y CONTROL DEL FUEGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Lazaro Galdiano, 4
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INGENIERIA Y CONTROL DEL FUEGO SL
CIF B22339576
Actividad Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
Fecha de Constitución 11/07/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INGENIERIA Y CONTROL DEL FUEGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGENIERIA Y CONTROL DEL FUEGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Allue Merchan Ricardo | Apoderado | 26/10/2016 | 22/12/2020 |
Allue Merchan Ricardo | Apoderado | 27/02/2017 | 22/12/2020 |
Allue Merchan Ricardo | Apoderado | 22/12/2020 | |
Quesada Fernandez Jardon Jorge Francisco | Administrador Mancomunado | 24/10/2016 | 22/12/2020 |
Quesada Fernandez Jardon Jorge Francisco | Liquidador Mancomunado | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
Sallen Rosello Cesar | Administrador Mancomunado | 24/10/2016 | 22/12/2020 |
Sallen Rosello Cesar | Liquidador Mancomunado | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
Sallen Rosello Cesar | Administrador Unico | 24/10/2016 |
ACTOS BORME DE INGENIERIA Y CONTROL DEL FUEGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35097 , F 121, S 8, H M 631200, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35097 , F 121, S 8, H M 631200, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35097 , F 121, S 8, H M 631200, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35097 , F 121, S 8, H M 631200, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35097 , F 121, S 8, H M 631200, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35097 , F 121, S 8, H M 631200, I/A 4 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35097 , F 120, S 8, H M 631200, I/A 3 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
- C/ JOSE LAZARO GALDIANO 4 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35097 , F 117, S 8, H M 631200, I/A 2 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados. CREADAS DOS CLASES DE PARTICIPACIONES CLASES A Y B, MODIFICANDO EL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35097 , F 117, S 8, H M 631200, I/A 2 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. SE APRUEBA LA MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES, CON DEROGACION DEL TEXTO ANTERIOR. . 5 Y 14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35097 , F 117, S 8, H M 631200, I/A 2 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-28