INGENIERIA Y CONSTRUCCION PACSA SA - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION PACSA SA
CIF A44165264
Actividad Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION PACSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION PACSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Verdugo Alfredo | Administrador Unico | 12/03/2020 | 26/01/2024 |
Rodriguez Verdugo Alfredo | Liquidador Unico | 26/01/2024 | 26/01/2024 |
Salvador Soler Manuel | Administrador Unico | 26/07/2013 | 06/02/2020 |
Salvador Soler Manuel | Administrador Unico | 17/07/2013 |
ACTOS BORME DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION PACSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7330, L 4631, F 209, S 8, H V 86624, I/A 11 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7330, L 4631, F 209, S 8, H V 86624, I/A 11 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7330, L 4631, F 209, S 8, H V 86624, I/A 11 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7330, L 4631, F 209, S 8, H V 86624, I/A 11 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7330, L 4631, F 209, S 8, H V 86624, I/A 11 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7330, L 4631, F 209, S 8, H V 86624, I/A 10 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7330, L 4631, F 209, S 8, H V 86624, I/A 9 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7330, L 4631, F 208, S 8, H V 86624, I/A 8 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7330, L 4631, F 208, S 8, H V 86624, I/A 7 M (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-46