INGENIERIA PRODUCCION AMBIENTE SL - EXTINGUIDA
Municipio San Mateo de Gállego
Provincia Zaragoza
Razón Social INGENIERIA PRODUCCION AMBIENTE SL
CIF B50777416
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE INGENIERIA PRODUCCION AMBIENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGENIERIA PRODUCCION AMBIENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aisa Perez Laura | Apoderado Solidario | 11/05/2016 | 09/07/2018 |
Aisa Perez Laura | Apoderado Solidario | 09/07/2018 | |
Cabrejas Lopez Javier | Apoderado Solidario | 09/07/2018 | |
MARKLEEN MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 09/07/2018 | |
Odena Romeo Alfonso | Apoderado Solidario | 11/05/2016 | 09/07/2018 |
Odena Romeo Alfonso | Apoderado Solidario | 09/07/2018 | |
Saldaña Gracia Jorge Maria | Apoderado Solidario | 09/07/2018 | |
Aisa Perez Laura | Apoderado Solidario | 10/05/2016 | |
Alcaine Abad Ana Isabel | Apoderado Mancomunado | 10/05/2016 | |
GOING INVESTMENT GESTION SA | Apoderado Mancomunado | 10/05/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INGENIERIA PRODUCCION AMBIENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4180 , F 88, S 8, H Z 23551, I/A 12 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4180 , F 88, S 8, H Z 23551, I/A 12 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4180 , F 88, S 8, H Z 23551, I/A 12 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4180 , F 88, S 8, H Z 23551, I/A 12 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3038 , F 100, S 8, H Z 23551, I/A 11 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3038 , F 100, S 8, H Z 23551, I/A 10 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-237-50