INGENIERIA MOLDES NORTE SL - EXTINGUIDA
Municipio Ampuero
Provincia Sevilla
Razón Social INGENIERIA MOLDES NORTE SL
CIF B39486113
Actividad Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
Página Web www.bravo-e.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario TEKNIA AMPUERO SL
VINCULACIONES DE INGENIERIA MOLDES NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGENIERIA MOLDES NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSEJEROS NORTE I SL | Consejero | 29/04/2009 | 11/03/2011 |
CORPFIN CAPITAL CONSEJEROS I SL | Consejero | 16/03/2009 | 11/03/2011 |
CORPFIN CAPITAL CONSEJEROS III SL | Consejero | 16/03/2009 | 11/03/2011 |
CORPFIN CAPITAL CONSEJEROS IV SL | Consejero | 16/03/2009 | 11/03/2011 |
TEKNIA AMPUERO SL | Socio Unico | 21/06/2010 | 11/03/2011 |
Tisseyre Matthieu-armand-gerard | Consejero | 29/04/2009 | 11/03/2011 |
Bravo Perez Alfonso-jose | Consejero | 29/04/2009 | |
Bravo Ruiz Alfonso | Presidente | 29/04/2009 | |
Bravo Ruiz Alfonso | Consejero | 29/04/2009 | |
CORPFIN CAPITAL CONSEJEROS II SL | Consejero | 16/03/2009 | 29/04/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INGENIERIA MOLDES NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 135, S 8, H S 11239, I/A 8 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-39
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 135, S 8, H S 11239, I/A 8 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-146-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 135, S 8, H S 11239, I/A 7 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-39
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 135, S 8, H S 11239, I/A 6 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-39
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 135, S 8, H S 11239, I/A 6 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 134, S 8, H S 11239, I/A 5 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 134, S 8, H S 11239, I/A 5 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-39