INGENIA PROYECCION 2014 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mata, 1
Código Postal 08004
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INGENIA PROYECCION 2014 SL
CIF B66251547
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 14/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INGENIA PROYECCION 2014 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGENIA PROYECCION 2014 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUNA SOLUCIONES CONCURSALES SLP | Administrador Concursal | 30/03/2021 | 29/04/2024 |
Pardo Ibañez Borja | REP.ADM.CONC | 30/03/2021 | 29/04/2024 |
Torres Valera Eva Maria | Apoderado Solidario | 20/08/2015 | 29/04/2024 |
Hernandez Fernandez Raul | Administrador Unico | 17/03/2014 | 30/03/2021 |
ACTOS BORME DE INGENIA PROYECCION 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44221 , F 28, S 8, H B 450038, I/A 4 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1162/2020, AUTOS FIRMES DE FECHA 13/06/2022: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION; Y 04/04/2024: CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44221 , F 28, S 8, H B 450038, I/A 4 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44221 , F 28, S 8, H B 450038, I/A 4 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44221 , F 27, S 8, H B 450038, I/A 3 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 1162/2020, AUTOS FIRMES DE FECHAS 26/09/2020: DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, Y 02/11/2020: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44221 , F 27, S 8, H B 450038, I/A 3 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44221 , F 27, S 8, H B 450038, I/A 3 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44221 , F 27, S 8, H B 450038, I/A 3 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44221 , F 26, S 8, H B 450038, I/A 2 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44221 , F 26, S 8, H B 450038, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-08
Dirección:CL MATA Num.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:14/03/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44221 , F 26, S 8, H B 450038, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-08