INGELIA EUSKADI SL - EXTINGUIDA
Dirección social CSRIO CASA TELLERI.
Código Postal 20700
Municipio Urretxu
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INGELIA EUSKADI SL
CIF B75156760
Capital Social 3750.0 Euros
Actividad Valorización de materiales ya clasificados
Fecha de Constitución 12/05/2016
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INGELIA EUSKADI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGELIA EUSKADI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belausteguigoitia Zubizarreta Jose Miguel | Presidente | 13/02/2020 | 05/03/2020 |
Belausteguigoitia Zubizarreta Jose Miguel | Consejero | 13/02/2020 | 05/03/2020 |
Belausteguigoitia Zubizarreta Jose Miguel | Liquidador | 05/03/2020 | 05/03/2020 |
Eguiluz Olano Julen | Secretario | 13/02/2020 | 05/03/2020 |
Eguiluz Olano Julen | Consejero | 13/02/2020 | 05/03/2020 |
INGELIA SL | Consejero | 13/02/2020 | 05/03/2020 |
Ugarriza Echevarri Jose Miguel | Consejero | 13/02/2020 | 05/03/2020 |
Belausteguigoitia Zubizarreta Jose Miguel | Administrador Solidario | 02/06/2016 | 13/02/2020 |
Hernandez Latorre Maria Luisa | Administrador Solidario | 02/06/2016 | 13/02/2020 |
Lizarraga Zabaleta Jose- Angel | Administrador Solidario | 02/06/2016 | 13/02/2020 |
ACTOS BORME DE INGELIA EUSKADI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 116, S 8, H SS 38556, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 116, S 8, H SS 38556, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 116, S 8, H SS 38556, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-20
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 116, S 8, H SS 38556, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 116, S 8, H SS 38556, I/A 3 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 116, S 8, H SS 38556, I/A 3 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 116, S 8, H SS 38556, I/A 3 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 750,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 115, S 8, H SS 38556, I/A 2 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 112, S 8, H SS 38556, I/A 1 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-20
Dirección:CSRIO CASA TELLERI. (URRETXU)
Comienzo de operaciones:12/05/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:impulsar, asesorar, diseñar, proyectar, desarrollar, instalar y/o mantener cualquier instalación de producción o uso de biocoal y sus derivados mediante carbonización hidrotermal de biomasa en la Comunidad de Euskadi, Navarra e Iparralde o en relación con entidades, sociedades o grupos de empresas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 112, S 8, H SS 38556, I/A 1 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-20