INGECALOR SL - EXTINGUIDA
Razón Social INGECALOR SL
CIF B09538562
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Fecha de Constitución 05/09/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INGECALOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGECALOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zaldo Saiz Javier | Administrador Solidario | 26/07/2018 | 28/01/2022 |
Zaldo Saiz Javier | Liquidador Solidario | 28/01/2022 | 28/01/2022 |
Zaldo Saiz Martin | Administrador Solidario | 06/09/2012 | 28/01/2022 |
Zaldo Saiz Martin | Liquidador Solidario | 28/01/2022 | 28/01/2022 |
Miguel Cossio Roberto | Administrador Solidario | 06/09/2012 | 26/07/2018 |
ACTOS BORME DE INGECALOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 173, S 8, H BU 14669, I/A 3 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 173, S 8, H BU 14669, I/A 3 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 173, S 8, H BU 14669, I/A 3 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-09
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 173, S 8, H BU 14669, I/A 3 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 173, S 8, H BU 14669, I/A 3 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 173, S 8, H BU 14669, I/A 2 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 173, S 8, H BU 14669, I/A 2 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 172, S 8, H BU 14669, I/A 1 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-09
Dirección:C/ VITORIA 305 - PARQUE EMPRESARIAL INBISA- VILLAF (BURGOS)
Comienzo de operaciones:05/09/12
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:Compraventa de equipamiento de generación de calor y electricidad. Construcción de elementos auxiliares de instalaciones energéticas. Transporte de biocombustibles. Prestación de servicios de ingeniería y asesoría en materiaenergética. Instalaciones eléctricas, hidráulicas y de energía solar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 172, S 8, H BU 14669, I/A 1 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-09