INGAPAN CORPORACION SL - EXTINGUIDA
Razón Social INGAPAN CORPORACION SL
CIF B27492388
Capital Social 9163000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 11/07/2017
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente DMANAN CORPORACION EMPRESARIAL SL
Propietario EUROPASTRY SA
VINCULACIONES DE INGAPAN CORPORACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGAPAN CORPORACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnau Almirall Ines | Secretario | 23/03/2018 | 14/09/2020 |
Chousa Vazquez Ruben | Consejero | 23/03/2018 | 14/09/2020 |
Chousa Vazquez Ruben | Apoderado | 23/03/2018 | 14/09/2020 |
DMANAN CORPORACION EMPRESARIAL SL | Presidente | 23/03/2018 | 14/09/2020 |
DMANAN CORPORACION EMPRESARIAL SL | Consejero | 23/03/2018 | 14/09/2020 |
EUROPASTRY SA | Consejero | 16/08/2018 | 14/09/2020 |
EUROPASTRY SA | Socio Unico | 04/06/2019 | 14/09/2020 |
Galles Gabarro Jordi | Consejero | 23/03/2018 | 14/09/2020 |
Nuñez Cabezon Ramon | Consejero | 23/03/2018 | 14/09/2020 |
DMANAN CORPORACION EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 01/08/2017 | 04/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INGAPAN CORPORACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 121, S 8, H LU 18971, I/A 7 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-27
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 121, S 8, H LU 18971, I/A 7 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-27
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 121, S 8, H LU 18971, I/A 6 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-27
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 121, S 8, H LU 18971, I/A 5 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-27
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 121, S 8, H LU 18971, I/A 5 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 119, S 8, H LU 18971, I/A 4 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-27
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 157, S 8, H LU 18971, I/A 3 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-27
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 157, S 8, H LU 18971, I/A 3 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 157, S 8, H LU 18971, I/A 3 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-27
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.160.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.163.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 305.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 157, S 8, H LU 18971, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-27