INFRAESTRUCTURALES GARRAF DE ENERGIAS Y EFICIENCIAS GLOBALES 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Pau Casals, 21
Código Postal 08880
Municipio Cubelles
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INFRAESTRUCTURALES GARRAF DE ENERGIAS Y EFICIENCIAS GLOBALES 2011 SL
CIF B65558439
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 27/04/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INFRAESTRUCTURALES GARRAF DE ENERGIAS Y EFICIENCIAS GLOBALES 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFRAESTRUCTURALES GARRAF DE ENERGIAS Y EFICIENCIAS GLOBALES 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRADE GOBEO & ASOCIADOS SLP | Administrador Concursal | 11/11/2015 | 15/03/2018 |
Frade Gobeo Luis Ignacio | REP.ADM.CONC | 11/11/2015 | 15/03/2018 |
Ortega Herrero Alex | Administrador Unico | 28/04/2011 | 13/06/2016 |
ACTOS BORME DE INFRAESTRUCTURALES GARRAF DE ENERGIAS Y EFICIENCIAS GLOBALES 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 27, S 8, H B 408584, I/A 4 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 818/2015, AUTO FIRME DE FECHA 24/01/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 27, S 8, H B 408584, I/A 4 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 27, S 8, H B 408584, I/A 4 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 26, S 8, H B 408584, I/A 3 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 818/2015, AUTOS FIRMES DE FECHAS: 14/01/2016, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y 29/03/16 APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 26, S 8, H B 408584, I/A 3 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 26, S 8, H B 408584, I/A 3 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 818/2015, AUTO FIRME DE FECHA 30/09/2015, RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 19/10/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 26, S 8, H B 408584, I/A 2 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 26, S 8, H B 408584, I/A 2 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 25, S 8, H B 408584, I/A 1 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Dirección:CL RAMBLA PAU CASALS, 21-23 P.2 PTA.3 (CUBELLES)
Comienzo de operaciones:27/04/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO.COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCION COMERCIAL,IMPORTACION Y EXPORTACION.ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.ACTIVIDADES PROFESIONALES.INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES.ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 25, S 8, H B 408584, I/A 1 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08