INFOVISTA IBE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 126
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INFOVISTA IBE SA
CIF A83020479
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
VINCULACIONES DE INFOVISTA IBE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFOVISTA IBE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Forlizzi David Anthony | Administrador Solidario | 29/08/2013 | |
Galliot Severine | Apoderado | 02/06/2010 | 29/08/2013 |
Kerrouche Fatima | Apoderado | 02/06/2010 | 29/08/2013 |
Lopez Ibor Aliño Alfonso | Apoderado Solidario | 29/08/2013 | |
Maigrot Claire | Apoderado | 21/03/2011 | 29/08/2013 |
Ozanian Setrak Philippe | Administrador Solidario | 29/08/2013 | |
Peroux Christelle | Apoderado | 02/06/2010 | 29/08/2013 |
Rochette James | Apoderado | 02/06/2010 | 29/08/2013 |
Satrustegui Herreros De Tejada Catalina | Apoderado Solidario | 29/08/2013 | |
Stoger Perez Pablo | Apoderado Solidario | 29/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INFOVISTA IBE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16626 , F 67, S 8, H M 283526, I/ACIERR (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28
- QUE HA SIDO INSCRITA EN EL TRIBUNAL DE COMERCIO DE EVRY - FRANCIA - LA FUSION TRANSFRONTERIZA DE LA ENTIDAD " INOFOVISTA SA " COMO SOCIEDAD ABSORBENTE Y DE LA ENTIDAD " INFOVISTA IBE SA " COMO SOCIEDAD ABSORBIDA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16626 , F 67, S 8, H M 283526, I/ACIERR (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16626 , F 67, S 8, H M 283526, I/ACIERR (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16626 , F 67, S 8, H M 283526, I/ACIERR (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESESDE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16626 , F 67, S 8, H M 283526, I/A 14M (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
- ABSORBENTE: InfoVista, S.A, sede en 6, rue de la Terre de Feu-91940 Les Ulis, Francia, inscrita en el Registro de Comercio, con el nº 334088275, nº Siret 33408827500071,NIF FR18334088275.ABSORBIDA: Infovista Ibe, S.A, NIF A83020479, Príncipe de Vergara 126 Madrid, tomo 16626, folio 60, hoja M-283526
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16626 , F 60, S 8, H M 283526, I/A 1M (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-62-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16626 , F 66, S 8, H M 283526, I/A 14 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16626 , F 65, S 8, H M 283526, I/A 13 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16626 , F 65, S 8, H M 283526, I/A 13 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28