INFOSERVICIOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INFOSERVICIOS SA
CIF A78804366
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ATOS SPAIN SA
Propietario ATOS SPAIN SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INFOSERVICIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFOSERVICIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Verdugo Fernando | Apoderado | 14/02/2014 | 26/01/2016 |
Alvarez Calvo Isabel | Secretario No Consejero | 23/03/2009 | 26/01/2016 |
ATOS SPAIN SA | Socio Unico | 18/03/2014 | 26/01/2016 |
ATOS SPAIN SA | Administrador Unico | 02/07/2014 | 26/01/2016 |
Canton Polineo Gregorio | Apoderado | 14/02/2014 | 26/01/2016 |
Carabias Fuentes Juan Carlos | Apoderado | 20/02/2013 | 26/01/2016 |
Carabias Fuentes Juan Carlos | Apoderado Solidario | 04/12/2012 | 26/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/08/2009 | 26/01/2016 |
Fernandez Gonzalez Eva | Apoderado | 05/07/2012 | 26/01/2016 |
Fernandez Rodriguez Andres | Apoderado | 14/02/2014 | 26/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INFOSERVICIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 23, S 8, H M 65380, I/A 108 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 23, S 8, H M 65380, I/A 108 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 23, S 8, H M 65380, I/A 107 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Aprobación del texto íntegro de los nuevos Estatutos Sociales de la compañía.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 20, S 8, H M 65380, I/A 106 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 20, S 8, H M 65380, I/A 106 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 20, S 8, H M 65380, I/A 106 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 20, S 8, H M 65380, I/A 105 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 20, S 8, H M 65380, I/A 105 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 20, S 8, H M 65380, I/A 104 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 20, S 8, H M 65380, I/A 104 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-28