INFORMATICA TECNOLOGIA Y RECURSOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl D'Àngel Guimerà, 35
Código Postal 08310
Municipio Argentona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INFORMATICA TECNOLOGIA Y RECURSOS SL
CIF B65629503
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 29/07/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INFORMATICA TECNOLOGIA Y RECURSOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFORMATICA TECNOLOGIA Y RECURSOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serra Carbonell Antonio | Administrador Unico | 06/11/2019 | 08/03/2022 |
Serra Carbonell Antonio | Apoderado Solidario | 24/04/2018 | 08/03/2022 |
Serra Carbonell Antonio | Liquidador | 08/03/2022 | 08/03/2022 |
Domingo Mustaros Ramon | Administrador Unico | 13/10/2011 | 06/11/2019 |
ACTOS BORME DE INFORMATICA TECNOLOGIA Y RECURSOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42808 , F 136, S 8, H B 413617, I/A 4 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42808 , F 136, S 8, H B 413617, I/A 4 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42808 , F 136, S 8, H B 413617, I/A 4 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO DON ANTONIO SERRA CARBONELL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42808 , F 136, S 8, H B 413617, I/A 3 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42808 , F 136, S 8, H B 413617, I/A 3 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42808 , F 136, S 8, H B 413617, I/A 3 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42808 , F 135, S 8, H B 413617, I/A 2 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DONRAMON DOMINGO MUSTAROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42808 , F 133, S 8, H B 413617, I/A 1 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42808 , F 133, S 8, H B 413617, I/A 1 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-08
Dirección:CL ANGEL GUIMERA Num.35 P.BA PTA.4 (ARGENTONA)
Comienzo de operaciones:29/07/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EL ANALISIS,PROGRAMACION,CONSULTORIA,INGENIERIA E INSTALACION,ASI COMO EL COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE TODA CLASE DE MERCANCIAS,BIENES Y PRODUCTOS INFORMATICOS,ELECTRONICOS Y DE COMUNICACIONES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42808 , F 133, S 8, H B 413617, I/A 1 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-08