INFORMATICA DEL RIPOLLES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Macia Bonaplata, 4
Código Postal 17500
Municipio Ripoll
Provincia Girona
Razón Social INFORMATICA DEL RIPOLLES SA
CIF A17065020
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Página Web informaticaripolles.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INFORMATICA DEL RIPOLLES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFORMATICA DEL RIPOLLES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esperanza Geli Fiol | Consejero | 13/11/2017 | 12/04/2022 |
Esperanza Geli Fiol | Secretario | 13/11/2017 | 12/04/2022 |
Esperanza Geli Fiol | Liquidador Solidario | 12/04/2022 | 12/04/2022 |
Josep Maria Boixader Graus | Presidente | 13/11/2017 | 12/04/2022 |
Josep Maria Boixader Graus | Consejero | 13/11/2017 | 12/04/2022 |
Josep Maria Boixader Graus | Liquidador Solidario | 12/04/2022 | 12/04/2022 |
Lluis Maillo Gonzalbo | Liquidador Solidario | 12/04/2022 | 12/04/2022 |
Lluis Maillo Gonzalbo | Consejero | 13/11/2017 | 12/04/2022 |
Esperanza Geli Fiol | Secretario | 27/05/2013 | 13/11/2017 |
Esperanza Geli Fiol | Consejero | 27/05/2013 | 13/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INFORMATICA DEL RIPOLLES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 44, S 8, H GI 6140, I/A 18 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 44, S 8, H GI 6140, I/A 18 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-17
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 44, S 8, H GI 6140, I/A 18 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 44, S 8, H GI 6140, I/A 18 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-17
- Se establece que el cargo de Administrador tenga una duración de seis años
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 43, S 8, H GI 6140, I/A 17 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 43, S 8, H GI 6140, I/A 17 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 43, S 8, H GI 6140, I/A 17 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 43, S 8, H GI 6140, I/A 16 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-17
Gerente Uni.
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 43, S 8, H GI 6140, I/A 16 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-17