INFORMATICA ALTEANENSE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Colom, 3
Código Postal 03510
Municipio Callosa d'en Sarrià
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social INFORMATICA ALTEANENSE SL
CIF B54445184
Capital Social 11010.0 Euros
Fecha de Constitución 01/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pastor Benjamin
VINCULACIONES DE INFORMATICA ALTEANENSE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFORMATICA ALTEANENSE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pastor Benjamin | Socio Unico | 19/10/2021 | 11/08/2023 |
Pastor Benjamin | Administrador Unico | 19/10/2021 | 11/08/2023 |
Pastor Benjamin | Liquidador | 11/08/2023 | 11/08/2023 |
Garcia Ramirez Javier | Administrador Mancomunado | 29/09/2009 | 19/10/2021 |
Pastor Benjamin | Administrador Mancomunado | 29/09/2009 | 19/10/2021 |
ACTOS BORME DE INFORMATICA ALTEANENSE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 37, S 8, H A 118547, I/A 4 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 37, S 8, H A 118547, I/A 4 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 37, S 8, H A 118547, I/A 4 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 37, S 8, H A 118547, I/A 4 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 37, S 8, H A 118547, I/A 3 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 37, S 8, H A 118547, I/A 3 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 37, S 8, H A 118547, I/A 3 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 37, S 8, H A 118547, I/A 3 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-03
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 8.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 11.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 265,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 37, S 8, H A 118547, I/A 2 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 36, S 8, H A 118547, I/A 1 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-03