INFORMACION URBANISTICA DAPO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Raimundo Fernandez Villaverde, 45
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INFORMACION URBANISTICA DAPO SL
CIF B85703395
Capital Social 3008.0 Euros
Fecha de Constitución 12/05/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INFORMACION URBANISTICA DAPO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFORMACION URBANISTICA DAPO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Pozo Portillo Gonzalo Millan | Apoderado Solidario | 16/06/2009 | 03/06/2020 |
Del Pozo Salinas Daniel | Liquidador | 03/06/2020 | 03/06/2020 |
Del Pozo Salinas Daniel | Administrador Unico | 02/06/2009 | 03/06/2020 |
Barrera Anguita Juan-jose | Apoderado Solidario | 16/06/2009 | 28/04/2011 |
Fernandez Perales Ricardo | Apoderado Solidario | 16/06/2009 | 28/04/2011 |
ACTOS BORME DE INFORMACION URBANISTICA DAPO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 124, S 8, H M 482038, I/A 4 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 124, S 8, H M 482038, I/A 4 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 124, S 8, H M 482038, I/A 4 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 124, S 8, H M 482038, I/A 4 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 123, S 8, H M 482038, I/A 3 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 123, S 8, H M 482038, I/A 2 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 121, S 8, H M 482038, I/A 1 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-109-28
Dirección:C/ RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE 45 (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/05/09
Capital:3.008,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE INFORMES, ANALISIS, ESTUDIOS, TASACIONES, DIAGNOSTICOS, GESTION Y SERVICIOS DE TIPO URBANISTICOS. INFORMACION Y TRAMITACION URBANISTICA DE PLANEAMIENTOS URBANISTICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 121, S 8, H M 482038, I/A 1 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-109-28