INFLATABLE DISPLAY SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cefiro, 9
Código Postal 41018
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social INFLATABLE DISPLAY SYSTEMS SL
CIF B91930867
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 14/03/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INFLATABLE DISPLAY SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFLATABLE DISPLAY SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esteban Font Arturo | Presidente | 24/03/2011 | 08/03/2019 |
Esteban Font Arturo | Consejero Delegado | 24/03/2011 | 08/03/2019 |
Esteban Font Arturo | Consejero | 24/03/2011 | 08/03/2019 |
Fernandez Romero Adrian | Secretario | 24/03/2011 | 08/03/2019 |
Fernandez Romero Adrian | Consejero | 24/03/2011 | 08/03/2019 |
Fernandez Romero Adrian | Apoderado | 05/04/2011 | 08/03/2019 |
Fernandez Romero Adrian | Liquidador Unico | 08/03/2019 | 08/03/2019 |
Montiel Gallardo Alberto | Consejero | 24/03/2011 | 08/03/2019 |
ACTOS BORME DE INFLATABLE DISPLAY SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 212, S 8, H SE 89053, I/A 3 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 212, S 8, H SE 89053, I/A 3 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 212, S 8, H SE 89053, I/A 3 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 212, S 8, H SE 89053, I/A 3 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 212, S 8, H SE 89053, I/A 3 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 212, S 8, H SE 89053, I/A 3 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 212, S 8, H SE 89053, I/A 2 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-41
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 211, S 8, H SE 89053, I/A 1 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-41
Dirección:C/ CEFIRO 9 1º C - ESCALERA 2, C.P. 41018 (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:14/03/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:a) Comercialización, distribución, importación, exportación, intermediación, mantenimiento, alquiler, compra y venta, tanto al por mayor, como al pormenor, de todo tipo de productos publicitarios, alimenticios y todos aquellos productos y maquinarias necesarias para el sector de la hostelería.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 211, S 8, H SE 89053, I/A 1 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-41