INFINOR MOTORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA ASUA-ERANDIO Km 12
Código Postal 48950
Municipio Erandio
Provincia Bizkaia
Razón Social INFINOR MOTORS SL
CIF B95618740
Capital Social 350000.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 23/06/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Delgado Tellechea Miguel
Propietario FADEL INVERSIONES XXI SL
VINCULACIONES DE INFINOR MOTORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFINOR MOTORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Perez Cristina | Apoderado | 18/01/2013 | 05/10/2021 |
Delgado Perez Mikel | Apoderado | 18/07/2012 | 05/10/2021 |
Delgado Tellechea Miguel | Administrador Unico | 14/05/2012 | 05/10/2021 |
Espinosa De Los Monteros Pitarque Carlos | Apoderado Solidario | 22/09/2010 | 05/10/2021 |
FADEL INVERSIONES XXI SL | Socio Unico | 04/12/2019 | 05/10/2021 |
Landa Gorostiza Ignacio Javier | Apoderado | 18/07/2012 | 05/10/2021 |
Delgado Perez Miguel | Apoderado Solidario | 22/09/2010 | 26/04/2013 |
Bautista Enciso Salvador | Secretario | 09/03/2011 | 14/05/2012 |
BERGE AUTOMOCION RETAIL SL | Presidente | 06/08/2010 | 14/05/2012 |
BERGE AUTOMOCION RETAIL SL | Consejero | 06/08/2010 | 14/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INFINOR MOTORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5153 , F 81, S 8, H BI 57033, I/A 11 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5153 , F 81, S 8, H BI 57033, I/A 11 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5153 , F 22, S 8, H BI 57033, I/A 10 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-48
- CTRA ASUA-ERANDIO Km 12 (ERANDIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5153 , F 22, S 8, H BI 57033, I/A 9 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5153 , F 22, S 8, H BI 57033, I/A 8 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5153 , F 21, S 8, H BI 57033, I/A 7 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5153 , F 20, S 8, H BI 57033, I/A 6 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5153 , F 19, S 8, H BI 57033, I/A 5 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5153 , F 18, S 8, H BI 57033, I/A 4 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5153 , F 18, S 8, H BI 57033, I/A 4 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-48