INFINITY SERVEIS INTEGRALS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jardi, 65
Código Postal 08800
Municipio Vilanova i la Geltrú
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INFINITY SERVEIS INTEGRALS SL
CIF B65161630
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 30/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INFINITY SERVEIS INTEGRALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFINITY SERVEIS INTEGRALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herman Asensio Jesus Maria | Apoderado | 09/09/2009 | 22/06/2021 |
Herman Marina Jesus | Liquidador | 22/06/2021 | 22/06/2021 |
Herman Marina Jesus | Administrador Unico | 22/10/2010 | 22/06/2021 |
EAL ASESORES EMPRESA Y GESTION SLP | Administrador Unico | 02/09/2009 | 22/10/2010 |
Rodriguez Hernandez Benito | REPR.143 RRM | 02/09/2009 | 22/10/2010 |
ACTOS BORME DE INFINITY SERVEIS INTEGRALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41419 , F 23, S 8, H B 393531, I/A 4 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41419 , F 23, S 8, H B 393531, I/A 4 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41419 , F 23, S 8, H B 393531, I/A 4 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08
- AMPLIAR A: LA EXPLOTACION ELECTRONICA POR CUENTA DE TERCEROS;LA ASESORIA,CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INTERNET E INTERMEDIACION DE ESTOS SERVICIOS;EL DISEÑO GRAFICO DE SITIO WEB
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41419 , F 22, S 8, H B 393531, I/A 3 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41419 , F 22, S 8, H B 393531, I/A 3 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41419 , F 22, S 8, H B 393531, I/A 3 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41419 , F 20, S 8, H B 393531, I/A 2 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41419 , F 18, S 8, H B 393531, I/A 1 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-08