INFINA INVERSIONES Y FINANZAS SL
Dirección social Calle Panama, 4
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INFINA INVERSIONES Y FINANZAS SL
CIF B78063880
Capital Social 5123132.49 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Teléfono 91 345 70 25
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Perez Ullivarri Argote Maria Isabel
ORGANIGRAMA DE INFINA INVERSIONES Y FINANZAS SL
VINCULACIONES DE INFINA INVERSIONES Y FINANZAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFINA INVERSIONES Y FINANZAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Ullivarri Argote Maria Isabel | Administrador Unico | 03/08/2022 | |
Perez-ullivari Argote Maria Isabel | Administrador Solidario | 27/10/2017 |
ACTOS BORME DE INFINA INVERSIONES Y FINANZAS SL
- Se omitió por error en la inscripción 13ª la publicación del cese de PEREZ ULLIVARRI ARGOTE MARIA ISABEL como secretaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 51, S 8, H M 22965, I/A 13 (10/11/1998)
CVE: BORME-A-2022-156-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 181, S 8, H M 22965, I/A 22 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 181, S 8, H M 22965, I/A 22 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 181, S 8, H M 22965, I/A 22 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Capital Anterior: | 4.493.125,47 | Euros |
Aumento de capital: | 630.007,02 | Euros |
Capital Actual: | 5.123.132,49 | Euros |
Porcentaje: | 14,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 180, S 8, H M 22965, I/A 21 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 21 de los estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 180, S 8, H M 22965, I/A 20 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 180, S 8, H M 22965, I/A 19 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 180, S 8, H M 22965, I/A 18 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Capital Anterior: | 5.137.010,48 | Euros |
Disminución de capital | 643.885,01 | Euros |
Capital Actual: | 4.493.125,47 | Euros |
Porcentaje: | 12,53 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 52, S 8, H M 22965, I/A 17 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-116-28