INFASE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Sarmiento, 11
Código Postal 09005
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social INFASE SA
CIF A78479490
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INFASE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFASE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sedano Rojo Carmelo | Consejero Delegado Solidario | 24/11/2011 | 01/04/2022 |
Sedano Rojo Carmelo | Secretario | 24/11/2011 | 01/04/2022 |
Sedano Rojo Carmelo | Consejero | 24/11/2011 | 01/04/2022 |
Sedano Rojo Ignacio | Consejero Delegado Solidario | 24/11/2011 | 01/04/2022 |
Sedano Rojo Ignacio | Consejero | 24/11/2011 | 01/04/2022 |
Sedano Rojo Ignacio | Presidente | 24/11/2011 | 01/04/2022 |
Sedano Rojo Luis Alberto | Consejero | 24/11/2011 | 01/04/2022 |
Sedano Rojo Luis Alberto | Consejero Delegado Solidario | 24/11/2011 | 01/04/2022 |
Sedano Rojo Luis Alberto | Liquidador Unico | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
ACTOS BORME DE INFASE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428, L 219, F 29, S 8, H BU 205, I/A 12 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428, L 219, F 29, S 8, H BU 205, I/A 12 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-09
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428, L 219, F 29, S 8, H BU 205, I/A 12 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-09
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428, L 219, F 29, S 8, H BU 205, I/A 12 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-09
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428, L 219, F 29, S 8, H BU 205, I/A 12 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-09
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428, L 219, F 29, S 8, H BU 205, I/A 11 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-09
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428, L 219, F 28, S 8, H BU 205, I/A 10 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-214-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-09
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-227-09