INFANTE 1980 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis I, 54
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INFANTE 1980 SL
CIF B87929295
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 06/10/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario MOOVE CARS SUSTAINABLE TRANSPORT SL
VINCULACIONES DE INFANTE 1980 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFANTE 1980 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gimeno Carlos | Apoderado Solidario | 28/04/2022 | 02/01/2024 |
Martinez Fernandez Veronica | Apoderado Solidario | 28/04/2022 | 02/01/2024 |
MOOVE CARS SUSTAINABLE TRANSPORT SL | Socio Unico | 27/02/2018 | 02/01/2024 |
Puga Fernandez Manuel Maria | Administrador Unico | 04/10/2021 | 02/01/2024 |
Ruiz Garcia Carlos Hugo | Apoderado Solidario | 28/04/2022 | 02/01/2024 |
Garcia Tapia Gonzalez Camino Rafael | Administrador Solidario | 06/06/2018 | 04/10/2021 |
Puga Fernandez Manuel Maria | Administrador Solidario | 06/06/2018 | 04/10/2021 |
Garcia Tapia Gonzalez Camino Rafael | Administrador Unico | 27/02/2018 | 06/06/2018 |
Infante Andria Rodrigo | Socio Unico | 20/10/2017 | 27/02/2018 |
Infante Andria Rodrigo | Administrador Unico | 20/10/2017 | 27/02/2018 |
ACTOS BORME DE INFANTE 1980 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36458 , F 134, S 8, H M 655032, I/A 6 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36458 , F 134, S 8, H M 655032, I/A 6 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36458 , F 134, S 8, H M 655032, I/A 6 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36458 , F 134, S 8, H M 655032, I/A 6 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36458 , F 132, S 8, H M 655032, I/A 5 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
- C/ LUIS I 54 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36458 , F 131, S 8, H M 655032, I/A 4 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36458 , F 131, S 8, H M 655032, I/A 4 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36458 , F 131, S 8, H M 655032, I/A 4 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36458 , F 131, S 8, H M 655032, I/A 4 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
- C/ MIGUEL ANGEL 21 - 6ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36458 , F 131, S 8, H M 655032, I/A 3 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28