INERGIA 5 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 212
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INERGIA 5 SA
CIF A63635163
Capital Social 577773.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 15/09/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INERGIA 5 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INERGIA 5 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Homs Ferret Francesc | REPR.143 RRM | 30/08/2011 | 26/05/2017 |
HOSEC SERVEIS ECONOMICS SL | Presidente | 30/08/2011 | 26/05/2017 |
HOSEC SERVEIS ECONOMICS SL | Consejero | 30/08/2011 | 26/05/2017 |
Molins Codina Josep | REPR.143 RRM | 30/08/2011 | 26/05/2017 |
Pages Muñoz Josep | Secretario | 30/08/2011 | 26/05/2017 |
Pages Muñoz Josep | Consejero | 30/08/2011 | 26/05/2017 |
Pages Muñoz Josep Maria | Liquidador | 26/05/2017 | 26/05/2017 |
PUIMO TRADING SL | Consejero | 30/08/2011 | 26/05/2017 |
Boixasa Solagran Jacint | REPR.143 RRM | 30/08/2011 | |
Gali Kelonen Pere | REPR.143 RRM | 30/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INERGIA 5 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 179, S 8, H B 295476, I/A 10 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 179, S 8, H B 295476, I/A 10 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 179, S 8, H B 295476, I/A 10 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
Capital Anterior: | 741.666,00 | Euros |
Disminución de capital | 163.893,00 | Euros |
Capital Actual: | 577.773,00 | Euros |
Porcentaje: | 22,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 178, S 8, H B 295476, I/A 9 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.26:REGULACION CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 178, S 8, H B 295476, I/A 8 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 178, S 8, H B 295476, I/A 8 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 178, S 8, H B 295476, I/A 8 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08