INEDITPRODIGIO EUROPE INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Javier (Sp), 12
Código Postal 29670
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social INEDITPRODIGIO EUROPE INVESTMENTS SL
CIF B93458362
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 08/02/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INEDITPRODIGIO EUROPE INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INEDITPRODIGIO EUROPE INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saavedra Hernandez Adriana | Liquidador | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
Saavedra Hernandez Adriana | Socio Unico | 28/12/2016 | 06/11/2018 |
Saavedra Hernandez Adriana | Administrador Unico | 28/12/2016 | 06/11/2018 |
E Castro Maria Zulmira Kharbaoui De Melo | Administrador Unico | 02/03/2016 | 28/12/2016 |
ACTOS BORME DE INEDITPRODIGIO EUROPE INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489, L 4396, F 85, S 8, H MA132740, I/A 3 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489, L 4396, F 85, S 8, H MA132740, I/A 3 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489, L 4396, F 85, S 8, H MA132740, I/A 3 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489, L 4396, F 85, S 8, H MA132740, I/A 3 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489, L 4396, F 85, S 8, H MA132740, I/A 3 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
- C/ SAN JAVIER 12 1º A - SAN PEDRO DE ALCANTARA (MARBELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489, L 4396, F 84, S 8, H MA132740, I/A 2 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489, L 4396, F 84, S 8, H MA132740, I/A 2 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489, L 4396, F 84, S 8, H MA132740, I/A 2 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489, L 4396, F 84, S 8, H MA132740, I/A 2 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489, L 4396, F 83, S 8, H MA132740, I/A 1 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-29