INDUWORKS COLENOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 115
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INDUWORKS COLENOR SL
CIF B67173500
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 26/02/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INDUWORKS COLENOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUWORKS COLENOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marti Avila Jose | Administrador Unico | 12/04/2019 | 06/06/2019 |
Marti Avila Jose | Liquidador | 06/06/2019 | 06/06/2019 |
Ordobas Faro Ramiro | Administrador Unico | 28/03/2018 | 12/04/2019 |
ALESSIA NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 12/03/2018 | 28/03/2018 |
Taulero Rodriguez Jose | REPR.143 RRM | 12/03/2018 | 28/03/2018 |
ACTOS BORME DE INDUWORKS COLENOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46311 , F 39, S 8, H B 516147, I/A 4 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46311 , F 39, S 8, H B 516147, I/A 4 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46311 , F 39, S 8, H B 516147, I/A 4 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46311 , F 39, S 8, H B 516147, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46311 , F 39, S 8, H B 516147, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46311 , F 38, S 8, H B 516147, I/A 2 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46311 , F 38, S 8, H B 516147, I/A 2 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46311 , F 38, S 8, H B 516147, I/A 1 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Dirección:CL PAU CLARIS NUM.115 P.AT PTA.6 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:26/02/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS (CNAE 4619). OTRAS ACTIVIDADES: INDUSTRIA TEXTIL (CNAE 13). CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR (CNAE 14). ARTES GRAFICAS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46311 , F 38, S 8, H B 516147, I/A 1 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08