INDUSTRIAS ROCANDIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Txonta Kalea, 28
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INDUSTRIAS ROCANDIO SL
CIF B20148235
Actividad Laminación en frío
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cobo Rozadilla Roman
VINCULACIONES DE INDUSTRIAS ROCANDIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAS ROCANDIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobo Rozadilla Roman | Socio Unico | 10/05/2010 | 05/11/2012 |
Cobo Rozadilla Roman | Administrador Unico | 10/05/2010 | 05/11/2012 |
Cobo Urquiola Alberto | Apoderado Solidario | 16/07/2010 | 05/11/2012 |
Cobo Urquiola Alfredo | Apoderado Solidario | 16/07/2010 | 05/11/2012 |
Cobo Urquiola Eduardo | Apoderado Solidario | 16/07/2010 | 05/11/2012 |
Cobo Urquiola Fernando | Apoderado Solidario | 16/07/2010 | 05/11/2012 |
Rocandio Duarri Jon | Administrador Unico | 10/05/2010 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIAS ROCANDIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 201, S 8, H SS 6900, I/A 12 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 201, S 8, H SS 6900, I/A 12 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 201, S 8, H SS 6900, I/A 12 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 199, S 8, H SS 6900, I/A 11 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 199, S 8, H SS 6900, I/A 10 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 199, S 8, H SS 6900, I/A 10 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 199, S 8, H SS 6900, I/A 10 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-189-20