INDUSTRIAS ONYARBI SA - EXTINGUIDA
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INDUSTRIAS ONYARBI SA
CIF A20144051
Actividad Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
Página Web www.onyarbi.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INDUSTRIAS ONYARBI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAS ONYARBI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belloso Garitano Mikel | Apoderado | 02/02/2009 | 20/12/2011 |
Belloso Garitano Mikel | Secretario | 15/12/2010 | 20/12/2011 |
Belloso Garitano Mikel | Consejero Delegado | 15/12/2010 | 20/12/2011 |
Belloso Garitano Mikel | Consejero | 15/12/2010 | 20/12/2011 |
Belloso Ocamica Francisco-javier | Presidente | 15/12/2010 | 20/12/2011 |
Belloso Ocamica Francisco-javier | Consejero | 15/12/2010 | 20/12/2011 |
Ruiz Ricote Serafin | Consejero | 15/12/2010 | 20/12/2011 |
Belloso Ocamica Francisco-javier | Administrador Solidario | 15/12/2010 | |
Ruiz Ricote Serafin | Administrador Solidario | 15/12/2010 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIAS ONYARBI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 177, S 8, H SS 6135, I/A 17 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 177, S 8, H SS 6135, I/A 17 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-20
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 177, S 8, H SS 6135, I/A 17 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (22/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-126-20
- LA INSCRIPCION 16& CORRESPONDIENTE A LA SOCIEDAD "INDUSTRIAS ONYARBI SL", INCLUIDA EN EL ENVIO 230/2010, SE HA PUBLICADO INCOMPLETA, YA QUE FALTABA EL ACTO DE MODIFICACION DEL ARTICULO 9º Y PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 12º DE LOS ESTATUTOS, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 177, S 8, H SS 6135, I/A 16 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 177, S 8, H SS 6135, I/A 16 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-20
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 177, S 8, H SS 6135, I/A 16 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 177, S 8, H SS 6135, I/A 16 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-20