INDUSTRIAS LASTOM SA - EXTINGUIDA
Municipio La Roca del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social INDUSTRIAS LASTOM SA
CIF A58651076
Capital Social 1399060.25 Euros
Actividad Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
Página Web www.lastom.es
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INDUSTRIAS LASTOM SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAS LASTOM SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lasheras Garcia Amparo | Liquidador | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
Lasheras Garcia Amparo | Apoderado | 04/02/2010 | 31/12/2021 |
Lasheras Vilar Jose Maria | Administrador Solidario | 20/03/2014 | 31/12/2021 |
Lasheras Vilar Jose Maria | Administrador | 31/12/2021 | |
Tomas Yague Angel | Administrador Solidario | 20/03/2014 | 10/03/2015 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIAS LASTOM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21302 , F 56, S 8, H B 19713, I/A 13 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21302 , F 56, S 8, H B 19713, I/A 13 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21302 , F 56, S 8, H B 19713, I/A 13 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21302 , F 55, S 8, H B 19713, I/A 10 N (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-08
Capital Anterior: | 60.110,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.338.950,25 | Euros |
Capital Actual: | 1.399.060,25 | Euros |
Porcentaje: | 2.227,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21302 , F 55, S 8, H B 19713, I/A 12 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21302 , F 55, S 8, H B 19713, I/A 11 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21302 , F 55, S 8, H B 19713, I/A 10 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21302 , F 55, S 8, H B 19713, I/A 10 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08