INDUSTRIAS HERRAZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 464
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INDUSTRIAS HERRAZ SL
CIF B28640217
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
VINCULACIONES DE INDUSTRIAS HERRAZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAS HERRAZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herraz Ramos Juan Carlos | Liquidador Mancomunado | 02/08/2019 | 14/11/2019 |
Herraz Ramos Luis Miguel | Liquidador Mancomunado | 02/08/2019 | 14/11/2019 |
Herraz Ramos Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 02/08/2019 | |
Herraz Ramos Luis Miguel | Administrador Mancomunado | 02/08/2019 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIAS HERRAZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3394 , F 180, S 8, H M 57486, I/A 11 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3394 , F 180, S 8, H M 57486, I/A 11 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3394 , F 180, S 8, H M 57486, I/A 10 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3394 , F 180, S 8, H M 57486, I/A 10 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3394 , F 180, S 8, H M 57486, I/A 10 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-199-28