INDUSTRIAS GRAFICAS DEL MERCAT DEL PEIX DE BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social INDUSTRIAS GRAFICAS DEL MERCAT DEL PEIX DE BARCELONA SL
CIF B58296948
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INDUSTRIAS GRAFICAS DEL MERCAT DEL PEIX DE BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAS GRAFICAS DEL MERCAT DEL PEIX DE BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fabre Carreras Jaume | Consejero | 08/06/2012 | 21/03/2013 |
Serratosa Miñarro Jose | Presidente | 08/06/2012 | 21/03/2013 |
Serratosa Miñarro Jose | Consejero | 08/06/2012 | 21/03/2013 |
Serratosa Miñarro Jose | Consejero Delegado | 08/06/2012 | 21/03/2013 |
Serratosa Miñarro Jose | Liquidador | 21/03/2013 | 21/03/2013 |
Tapia Dueso Jose Maria | Secretario | 08/06/2012 | 21/03/2013 |
Tapia Dueso Jose Maria | Consejero | 08/06/2012 | 21/03/2013 |
Fabre Carreras Jaime | Consejero | 08/06/2012 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIAS GRAFICAS DEL MERCAT DEL PEIX DE BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25108 , F 54, S 8, H B 83805, I/A 17 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25108 , F 54, S 8, H B 83805, I/A 17 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25108 , F 54, S 8, H B 83805, I/A 17 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25108 , F 54, S 8, H B 83805, I/A 16 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25108 , F 54, S 8, H B 83805, I/A 16 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08