INDUSTRIAS DE CALDERERIA Y DERIVADOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social INDUSTRIAS DE CALDERERIA Y DERIVADOS SA
CIF A09062571
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INDUSTRIAS DE CALDERERIA Y DERIVADOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAS DE CALDERERIA Y DERIVADOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calleja Quijano Luis | Liquidador Solidario | 28/09/2016 | 28/09/2016 |
Calleja Quijano Luis | Consejero | 10/02/2015 | 28/09/2016 |
Escudero Gaston Francisco | Liquidador Solidario | 28/09/2016 | 28/09/2016 |
Escudero Gaston Francisco | Presidente | 10/02/2015 | 28/09/2016 |
Escudero Gaston Francisco | Consejero | 10/02/2015 | 28/09/2016 |
Escudero Gaston Francisco | Consejero Delegado Solidario | 10/02/2015 | 28/09/2016 |
Gutierrez Roman Jose Manuel | Liquidador Solidario | 28/09/2016 | 28/09/2016 |
Gutierrez Roman Jose Manuel | Secretario | 10/02/2015 | 28/09/2016 |
Gutierrez Roman Jose Manuel | Consejero | 10/02/2015 | 28/09/2016 |
Gutierrez Roman Jose Manuel | Consejero Delegado Solidario | 10/02/2015 | 28/09/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INDUSTRIAS DE CALDERERIA Y DERIVADOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 34, S 8, H BU 3143, I/A 11 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 34, S 8, H BU 3143, I/A 11 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-09
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 34, S 8, H BU 3143, I/A 11 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-09
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 34, S 8, H BU 3143, I/A 11 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-09
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 34, S 8, H BU 3143, I/A 10 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-09
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 34, S 8, H BU 3143, I/A 8 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-09
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 34, S 8, H BU 3143, I/A 8 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-214-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-09
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-6-09