INDUSTRIAS AMETSA SAL - EXTINGUIDA
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INDUSTRIAS AMETSA SAL
CIF A20077004
Actividad Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INDUSTRIAS AMETSA SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAS AMETSA SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berridi Elosegui Jose Antonio | Administrador Solidario | 04/06/2013 | 09/01/2017 |
Erdocia Soria Jose Antonio | Administrador Solidario | 04/06/2013 | 09/01/2017 |
Erdocia Soria Jose Antonio | Liquidador | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIAS AMETSA SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 189, S 8, H SS 9902, I/A 9 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 189, S 8, H SS 9902, I/A 9 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 189, S 8, H SS 9902, I/A 9 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 189, S 8, H SS 9902, I/A 9 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 189, S 8, H SS 9902, I/A 8 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-213-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-20