INDUSTRIAL PERFIMED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Lluis Vives, 24
Código Postal 46220
Municipio Picassent
Provincia Valencia
Razón Social INDUSTRIAL PERFIMED SL
CIF B97859193
Actividad Producción de aluminio
Fecha de Constitución 14/02/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Hinojosa Salvador Fernando
VINCULACIONES DE INDUSTRIAL PERFIMED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAL PERFIMED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Femenia Almerich Oscar | Apoderado | 08/04/2011 | 11/12/2015 |
Hinojosa Salvador Fernando | Administrador Unico | 08/04/2011 | 11/12/2015 |
Femenia Almerich Oscar | Apoderado Solidario | 08/04/2011 | |
Puig Espeleta Jose | Administrador Unico | 08/04/2011 | |
Puig Espeleta Jose | Apoderado Solidario | 08/04/2011 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIAL PERFIMED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 53, S 8, H V 120182, I/A 9 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 53, S 8, H V 120182, I/A 9 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-46
- C/ CINCO 24 - POLIGONO INDUSTRIAL DE PICASSENT (PICASSENT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 53, S 8, H V 120182, I/A 8 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-80-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 52, S 8, H V 120182, I/A 7 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 52, S 8, H V 120182, I/A 6 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 52, S 8, H V 120182, I/A 5 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 52, S 8, H V 120182, I/A 5 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-46
- CMNO DE LA LLOMA 22 (ALDAIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 52, S 8, H V 120182, I/A 4 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-46