INDUSTRIAL ONIX SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alberes, 60
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INDUSTRIAL ONIX SA
CIF A58456237
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INDUSTRIAL ONIX SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAL ONIX SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mateu Nanclares Francisca | Administrador Solidario | 05/05/2017 | 07/08/2018 |
Pedreño Mateu Laia | Administrador Solidario | 05/05/2017 | 07/08/2018 |
Mateu Nanclares Francisca | Administrador Solidario | 02/05/2012 | 05/05/2017 |
Mateu Nanclares Francisca | Administrador Solidario | 18/01/2017 | 05/05/2017 |
Pedreño Cleries Salvador | Administrador Solidario | 02/05/2012 | 05/05/2017 |
Pedreño Cleries Salvador | Administrador Solidario | 18/01/2017 | 05/05/2017 |
Pedreño Cleries Salvador | Administrador Unico | 02/05/2012 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIAL ONIX SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 81, S 8, H B 83165, I/A 23 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-08
- CL ALBERES Num.60 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 81, S 8, H B 83165, I/A 22 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 81, S 8, H B 83165, I/A 22 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 81, S 8, H B 83165, I/A 22 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 81, S 8, H B 83165, I/A 21 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25087 , F 118, S 8, H B 83165, I/A 15 N (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.7,16,17 Y 18:ESTRUCTURA ORGANO ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25087 , F 120, S 8, H B 83165, I/A 20 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25087 , F 120, S 8, H B 83165, I/A 20 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08