INDUSTRIAL MIGUEL CASANOVA SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social INDUSTRIAL MIGUEL CASANOVA SL
CIF B08058026
Actividad Fabricación de almidones y productos amiláceos
Página Web www.ind-casanova.com/
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INDUSTRIAL MIGUEL CASANOVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAL MIGUEL CASANOVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Castejon Roldan | Administrador Concursal | 13/12/2017 | 08/04/2019 |
Granado Barrero Jose | Administrador Unico | 16/06/2014 | 13/12/2017 |
Valls Borau Ramon | Administrador Unico | 16/06/2014 | |
Martinez Castejon Roldan | Administrador Concursal | 13/03/2013 | 04/04/2014 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIAL MIGUEL CASANOVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33967 , F 186, S 8, H B 123892, I/A 52 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 696/2012, AUTO FIRME DE FECHA 13/03/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33967 , F 186, S 8, H B 123892, I/A 52 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33967 , F 186, S 8, H B 123892, I/A 52 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31496 , F 149, S 8, H B 123892, I/A 51 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 696/2012, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 03/03/2017 Y 30/07/2017,RESCISION DE CONVENIO,APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31496 , F 149, S 8, H B 123892, I/A 51 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31496 , F 149, S 8, H B 123892, I/A 51 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31496 , F 149, S 8, H B 123892, I/A 51 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-08
- JUZGADO SOCIAL 3 GRANOLLERS, RESOLUCION FIRME DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2015, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31496 , F 149, S 8, H B 123892, I/A 50 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31496 , F 148, S 8, H B 123892, I/A 49 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31496 , F 148, S 8, H B 123892, I/A 49 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-08