INDUSTRIAL MACHINING SERVICES KZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Norberto, 42
Código Postal 28021
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INDUSTRIAL MACHINING SERVICES KZ SL
CIF B86272036
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Venta de otros vehículos de motor
Fecha de Constitución 27/07/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INDUSTRIAL MACHINING SERVICES KZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAL MACHINING SERVICES KZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrillo Uria Pedro Jose | Vicepresidente | 19/08/2011 | 04/01/2013 |
Carrillo Uria Pedro Jose | Consejero | 19/08/2011 | 04/01/2013 |
Carrillo Uria Pedro Jose | Apoderado | 19/08/2011 | 04/01/2013 |
Gallastegui Ortuoste Juan Pedro | Presidente | 19/08/2011 | 04/01/2013 |
Gallastegui Ortuoste Juan Pedro | Consejero Delegado | 19/08/2011 | 04/01/2013 |
Gallastegui Ortuoste Juan Pedro | Consejero | 19/08/2011 | 04/01/2013 |
Gallastegui Ortuoste Juan Pedro | Liquidador | 04/01/2013 | 04/01/2013 |
Molina Baltanas Antonio Eduardo | Consejero | 19/08/2011 | 04/01/2013 |
Molina Baltanas Antonio Eduardo | Apoderado | 19/08/2011 | 04/01/2013 |
Ruiz Mezcua Javier | Secretario No Consejero | 19/08/2011 | 04/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INDUSTRIAL MACHINING SERVICES KZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29031 , F 127, S 8, H M 522808, I/A 4 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29031 , F 127, S 8, H M 522808, I/A 4 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29031 , F 127, S 8, H M 522808, I/A 4 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29031 , F 127, S 8, H M 522808, I/A 4 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29031 , F 127, S 8, H M 522808, I/A 3 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29031 , F 126, S 8, H M 522808, I/A 2 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29031 , F 124, S 8, H M 522808, I/A 1 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-28
Dirección:C/ SAN NORBERTO, 42 (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/07/11
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRA, VENTA, CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE RUEDAS (INCLUSO SOBRE RAILES) Y CADENAS Y SUS CONJUNTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29031 , F 124, S 8, H M 522808, I/A 1 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-28