INDUSTRIAL JORDI GISPERT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Gaudi, 172
Código Postal 08191
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social INDUSTRIAL JORDI GISPERT SA
CIF A58075391
Capital Social 69537.1 Euros
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único TEKNIA MANUFACTURING GROUP SL
Propietario TEKNIA MANUFACTURING GROUP SL
Auditor MOORE AMS AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INDUSTRIAL JORDI GISPERT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAL JORDI GISPERT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Casal Anderten Alejandro | Apoderado Mancomunado | 29/11/2011 | 16/10/2013 |
Gonfau Sole Sergi | Apoderado | 05/02/2013 | 16/10/2013 |
Lazpita Sarriugarte Javier | Apoderado | 05/02/2013 | 16/10/2013 |
Miralles Gonzalez Antonio | Apoderado | 05/02/2013 | 16/10/2013 |
MOORE AMS AUDITORES SL | Auditor | 17/07/2013 | 16/10/2013 |
Peña Hernandez Jose Miguel | Apoderado | 05/02/2013 | 16/10/2013 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 14/09/2009 | 16/10/2013 |
Quesada Suescun Javier | Representante | 05/02/2013 | 16/10/2013 |
TEKNIA MANUFACTURING GROUP SL | Socio Unico | 05/02/2013 | 16/10/2013 |
TEKNIA MANUFACTURING GROUP SL | Administrador Unico | 05/02/2013 | 16/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INDUSTRIAL JORDI GISPERT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43543 , F 72, S 8, H B 28413, I/A 42 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43543 , F 72, S 8, H B 28413, I/A 41 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-08
- AV ANTONIO GAUDI 172, POLIG.IND.RUBI SUR (RUBI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43543 , F 72, S 8, H B 28413, I/A 40 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29229 , F 127, S 8, H M 433177, I/A 30 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29229 , F 123, S 8, H M 433177, I/A 29 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29229 , F 121, S 8, H M 433177, I/A 28 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29229 , F 121, S 8, H M 433177, I/A 28 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29229 , F 121, S 8, H M 433177, I/A 28 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29229 , F 121, S 8, H M 433177, I/A 28 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Aumento de capital: | 9.435,89 | Euros |
Capital Actual: | 69.537,10 | Euros |
Porcentaje: | 15,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29229 , F 120, S 8, H M 433177, I/A 27 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-28