INDUSTRIAL DE ACABADOS GALICIA SA - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social INDUSTRIAL DE ACABADOS GALICIA SA
CIF A15743032
Actividad Reparación y mantenimiento naval
Página Web www.indagasa.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario INDUSTRIAL DE ACABADOS SA
VINCULACIONES DE INDUSTRIAL DE ACABADOS GALICIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAL DE ACABADOS GALICIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL DE ACABADOS SA | Socio Unico | 04/11/2014 | 02/01/2015 |
Silveira Rey Isidro Manuel | Consejero Delegado Solidario | 25/03/2014 | 02/01/2015 |
Silveira Rey Isidro Manuel | Consejero | 25/03/2014 | 02/01/2015 |
Silveira Rey Jorge Leopoldo | Presidente | 25/03/2014 | 02/01/2015 |
Silveira Rey Jorge Leopoldo | Consejero | 25/03/2014 | 02/01/2015 |
Vidal Fernandez Manuel | Consejero | 25/03/2014 | 02/01/2015 |
Vidal Fernandez Sergio | Consejero | 25/03/2014 | 02/01/2015 |
Vidal Garcia Maria Del Mar | Secretario | 25/03/2014 | 02/01/2015 |
Vidal Garcia Maria Del Mar | Consejero | 25/03/2014 | 02/01/2015 |
Vidal Garcia Maria Del Mar | Apoderado | 24/04/2012 | 02/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INDUSTRIAL DE ACABADOS GALICIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 174, S 8, H C 27227, I/A 11 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 174, S 8, H C 27227, I/A 11 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 174, S 8, H C 27227, I/A 11 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 174, S 8, H C 27227, I/A 10 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 173, S 8, H C 27227, I/A 9 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 173, S 8, H C 27227, I/A 9 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 173, S 8, H C 27227, I/A 8 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 172, S 8, H C 27227, I/A 7 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-15