INDUSTRIA TECNICA DE AUTOMOCION POLUX SA - EXTINGUIDA
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social INDUSTRIA TECNICA DE AUTOMOCION POLUX SA
CIF A31696347
Actividad Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Fecha de Constitución 28/07/2000
Página Web www.poluxalcor.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO EMPRESARIAL ALCOR SL
VINCULACIONES DE INDUSTRIA TECNICA DE AUTOMOCION POLUX SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIA TECNICA DE AUTOMOCION POLUX SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aznar Alvarez Jesus | Apoderado | 19/08/2016 | 21/04/2020 |
Betran Ballarin Jorge | Apoderado | 31/05/2016 | 21/04/2020 |
Gonzalez De Durana Fernandez De Larrea Maria Anton | Apoderado | 21/04/2020 | |
GRUPO EMPRESARIAL ALCOR SL | Socio Unico | 27/11/2014 | 21/04/2020 |
GRUPO EMPRESARIAL ALCOR SL | Administrador Unico | 26/10/2011 | 21/04/2020 |
Hernandez Hernandez Baldomero | Apoderado | 21/04/2020 | |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 02/04/2012 | 21/04/2020 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 21/10/2016 | 21/04/2020 |
Mangana Baceiredo Jose Ramon | Apoderado | 21/04/2020 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIA TECNICA DE AUTOMOCION POLUX SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 10, S 8, H NA 16212, I/A 20 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 10, S 8, H NA 16212, I/A 20 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-31
- QUEDAN CANCELADAS todas las inscripciones de la sociedad de esta hoja, al haberse recibido oficio del Registro Mercantil de Alava, de fecha 5 de marzo de 2020, en virtud de lo dispuesto en el artículo 233.2 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 10, S 8, H NA 16212, I/A 20 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 10, S 8, H NA 16212, I/A 20 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-31
Administrador Unico
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 10, S 8, H NA 16212, I/A 20 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 9, S 8, H NA 16212, I/A 17 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 9, S 8, H NA 16212, I/A 16 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 9, S 8, H NA 16212, I/A 15 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 8, S 8, H NA 16212, I/A 14 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 7, S 8, H NA 16212, I/A 13 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31