INDUSTRIA HOTELERA COLONIA EUROPA SL
Provincia Castellón/Castello
Razón Social INDUSTRIA HOTELERA COLONIA EUROPA SL
CIF B12016028
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Zaragoza Traver Sergio Jose
ORGANIGRAMA DE INDUSTRIA HOTELERA COLONIA EUROPA SL
VINCULACIONES DE INDUSTRIA HOTELERA COLONIA EUROPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIA HOTELERA COLONIA EUROPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zaragoza Traver Sergio Jose | Administrador Unico | 04/09/2020 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIA HOTELERA COLONIA EUROPA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 192, F 131, S 8, H CS 5128, I/A 16 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 192, F 131, S 8, H CS 5128, I/A 16 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-178-12
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 15º de los Estatutos Sociales por cambio en la retribución del órgano de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 192, F 131, S 8, H CS 5128, I/A 15 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-12
- En Borme nº04/03/2002 nº43-00980362002 se omitió la publicación de los Ceses,Cambio de Estructura y Nombramiento de Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 192, F 130, S 8, H CS 5128, I/A 14 (19/02/2002)
CVE: BORME-A-2011-91-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 192, F 130, S 8, H CS 5128, I/A 14 (19/02/2002)
CVE: BORME-A-2011-91-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 192, F 130, S 8, H CS 5128, I/A 14 (19/02/2002)
CVE: BORME-A-2011-91-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 192, F 130, S 8, H CS 5128, I/A 14 (19/02/2002)
CVE: BORME-A-2011-91-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-12